Společenství vlastníků domu 1379 v Dejvicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu 1379 v Dejvicích (27574873) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2006 Společenství vlastníků domu 1379 v Dejvicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu 1379 v Dejvicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu 1379 v Dejvicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6871 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27574873 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 1379 v Dejvicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.8.2006 |
Zapsána dne: | 9.8.2006 | |
Den vzniku společenství: 20.března 2006 | 9.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hanspaulce 1379/5, Praha 16000, Česká republika | 11.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na Hanspaulce 5, Praha 6 16000, Česká republika | 9.8.2006 - 11.12.2019 |
člen výboru | Libor Čech |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2017 |
Adresa | U Hadovky 1853/6, 16000 Praha |
předseda výboru | Karolína Rezková |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2013 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
člen výboru | PhDr. Jana Pasáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2022 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. Jan Toman |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2023 |
Adresa | Suchdolské náměstí 746/12, 16500 Praha |
člen výboru | Josef Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. Jan Toman |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 24.5.2023 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
člen výboru | Josef Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2011 do 13.1.2023 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Ing. Jan Toman |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2011 do 6.1.2023 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | PhDr. Jana Pasáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2011 do 29.10.2022 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Libor Čech |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2013 do 4.8.2017 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
člen výboru | Libor Čech |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2013 do 4.8.2017 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
člen výboru | Helena Volavková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2011 do 20.10.2016 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Ing. Blanka Rezková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2011 do 12.9.2013 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | PhDr. Jana Pasáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2006 do 4.6.2011 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Ing. Blanka Rezková |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2006 do 4.6.2011 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Helena Volavková |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2006 do 4.6.2011 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Ing. Jan Toman |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2006 do 4.6.2011 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Josef Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2006 do 4.6.2011 |
Adresa | Na Hanspaulce 5, 16000 Praha 6 |
IČO: | 27574873 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu 1379 v Dejvicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 8. 2006 |
Sídlo: | Na Hanspaulce 1379/5, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |