Společenství vlastníků domu 1200/1,3,5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu 1200/1,3,5 (25883691) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gen. Sochora 1200/1, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2001 Společenství vlastníků domu 1200/1,3,5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu 1200/1,3,5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu 1200/1,3,5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 597 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25883691 | |
Jméno: | Společenství domu č. 1200/1,3,5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.7.2001 |
Zapsána dne: | 10.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Gen. Sochora , Ostrava - Poruba 70800, neuveden | 10.7.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Gen. Sochora 1200/1, Ostrava 70800, Česká republika | 16.4.2014 |
Adresa: | ul. Gen. Sochora 1200/1, Ostrava - Poruba 70800, Česká republika | 10.7.2001 - 16.4.2014 |
místopředseda výboru | Ladislav Andel |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2014 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ladislav Sapa |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2014 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Petra Kopřivová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2014 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/1, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ladislav Andel |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2008 do 16.4.2014 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Ing. Vladimír Vavřín |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2008 do 16.4.2014 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Petra Kopřivová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2010 do 16.4.2014 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/1, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Petra Kopřivová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2008 do 28.1.2010 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/1, 70800 Ostrava |
Ing. Vladimír Vavřín | |
Ve funkci | od 10.7.2001 do 19.3.2008 |
Adresa | Gen. Sochora 5/1200, Ostrava-Poruba |
předseda | Stanislav Orsava |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2003 do 19.3.2008 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/3, Ostrava-Poruba |
člen výboru | Mgr. Pavel Freundlich Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2003 do 19.3.2008 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, Ostrava-Poruba |
předsedkyně | Ing. Petra Grussmannová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2001 do 24.6.2003 |
Adresa | Gen. Sochora 1/1200, Ostrava-Poruba |
Stanislav Orsava | |
Ve funkci | od 10.7.2001 do 24.6.2003 |
Adresa | Gen. Sochora 3/1200, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25883691 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu 1200/1,3,5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 7. 2001 |
Sídlo: | Gen. Sochora 1200/1, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |