Společenství vlastníků Do Zátiší 7 Cheb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Do Zátiší 7 Cheb (75002701) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2003 Společenství vlastníků Do Zátiší 7 Cheb má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Do Zátiší 7 Cheb nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Do Zátiší 7 Cheb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 16. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75002701 | |
Jméno: | Společenství Do Zátiší 7 Cheb | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.5.2003 |
Zapsána dne: | 16.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 16.5.2003 - 8.3.2016 | |
Den vzniku společenství: 22.7.2002 | 16.5.2003 - 8.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Do Zátiší 1505/7, Cheb 35002, Česká republika | 8.3.2016 |
---|
předseda výboru | Miroslav Klamo |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
místopředseda výboru | Tomáš Glázr |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
členka výboru | Gabriela Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | Karlovarská 37/8, 35002 Cheb |
členka výboru | Gabriela Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 do 3.9.2021 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
Místopředsedkyně výboru | RNDr. Jana Kotalíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
Člen výboru | Tomáš Glázr |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
Předseda výboru | Miroslav Klamo |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
člen výboru | Arnošt Babický |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 8.3.2016 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
předseda výboru | Miroslav Klamo |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 8.3.2016 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
místopředseda výboru | Věra Bělohlávková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 8.3.2016 |
Adresa | Do Zátiší 1505/7, 35002 Cheb |
Předseda výboru | Ing. Petr Korecký |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2003 do 17.12.2005 |
Adresa | Do Zátiší 7, 35002 Cheb |
Místopředseda výboru | Ing. Eva Koleňáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2003 do 17.12.2005 |
Adresa | Do Zátiší 7, 35002 Cheb |
Člen výboru | Miloslava Korecká |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2003 do 17.12.2005 |
Adresa | Do Zátiší 7, 35002 Cheb |
IČO: | 75002701 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Do Zátiší 7 Cheb |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 7. 2002 |
Sídlo: | Do Zátiší 1505/7, Cheb 35002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |