Společenství vlastníků Dlouhá 1974/8, Nový Jičín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Dlouhá 1974/8, Nový Jičín (27795497) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 4. 2007 Společenství vlastníků Dlouhá 1974/8, Nový Jičín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Dlouhá 1974/8, Nový Jičín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Dlouhá 1974/8, Nový Jičín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5589 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27795497 | |
Jméno: | Společenství pro dům Dlouhá č.p. 1974/8, Nový Jičín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.4.2007 |
Zapsána dne: | 11.4.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 16.8.2014 - 10.12.2021 | |
Den vzniku společenství: 24.1.2007 | 11.4.2007 - 16.8.2014 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 11.4.2007 - 10.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 1974/8, Nový Jičín 74101, Česká republika | 16.8.2014 |
---|
předseda výboru | Bc. Jana Karolová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Mgr. Šárka Jurajdová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Dana Vykopalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Jana Karolová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2014 do 10.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Šárka Jurajdová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2014 do 10.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Stanislav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2014 do 10.12.2021 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Jana Karolová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2007 do 16.8.2014 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Stanislav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2007 do 16.8.2014 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Bc. Vlastislav Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2009 do 16.8.2014 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Roman Číp |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2008 do 24.9.2009 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Petra Jaroňová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2007 do 1.8.2008 |
Adresa | Dlouhá 1974/8, 74101 Nový Jičín |
IČO: | 27795497 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Dlouhá 1974/8, Nový Jičín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 4. 2007 |
Sídlo: | Dlouhá 1974/8, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |