Společenství vlastníků Dělnická 2436 Karviná-Nové Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Dělnická 2436 Karviná-Nové Město (25912119) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dělnická 2436/6, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 7. 2002 Společenství vlastníků Dělnická 2436 Karviná-Nové Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Dělnická 2436 Karviná-Nové Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Dělnická 2436 Karviná-Nové Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1751 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25912119 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2436, na ul. Dělnická v Karviné-Novém Městě, PSČ 735 06 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.7.2002 |
Zapsána dne: | 16.7.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 16.7.2002 - 25.1.2016 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek v domě - výbor společenství | 16.7.2002 - 25.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dělnická 2436/6, Karviná 73506, Česká republika | 25.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dělnická , Karviná-Nové Město , Česká republika | 16.7.2002 - 25.1.2016 |
místopředseda výboru | Anna Sembolová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická 2436/6, 73506 Karviná |
člen výboru | Eliška Oczková |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická 2436/6, 73506 Karviná |
předseda výboru | Ladislav Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická 2436/6, 73506 Karviná |
člen výboru | Štefan Stanislav |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2016 do 23.2.2024 |
Adresa | Dělnická 2436/6, 73506 Karviná |
předseda výboru | Ladislav Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2008 do 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická , Karviná-Nové Město |
člen výboru | Štefan Stanislav |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2003 do 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická 2436/6, 73506 Karviná |
člen výboru | Eliška Oczková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2002 do 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická , Karviná-Nové Město |
člen výboru | Anna Sembolová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2002 do 25.1.2016 |
Adresa | Dělnická , Karviná-Nové Město |
předseda výboru | Vladislav Musiolek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2002 do 20.8.2008 |
Adresa | Dělnická , Karviná-Nové Město |
člen výboru | Ladislav Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2002 do 20.8.2008 |
Adresa | Dělnická , Karviná-Nové Město |
člen výboru | Mgr. Světlana Knedlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2002 do 2.8.2003 |
Adresa | Dělnická , Karviná-Nové Město |
IČO: | 25912119 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Dělnická 2436 Karviná-Nové Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 7. 2002 |
Sídlo: | Dělnická 2436/6, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |