Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 (24159107) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Davídkova 50/22, 18000 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 2011 Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12960 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24159107 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.10.2011 |
Zapsána dne: | 8.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Davídkova 50/22, Praha 18000, Česká republika | 9.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Davídkova 50/22, Praha 18000, Česká republika | 8.10.2011 - 9.11.2015 |
předseda výboru | Milan Žaba |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2024 |
Adresa | Ke Stírce 381/38, 18200 Praha |
člen výboru | Ivo Mathon |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2024 |
Adresa | Zlochova 2193/3, 14300 Praha |
místopředseda výboru | Vít Čvančara |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2024 |
Adresa | Davídkova 50/22, 18000 Praha |
místopředseda výboru | Milan Žaba |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 13.2.2024 |
Adresa | Ke Stírce 381/38, 18200 Praha |
předsedkyně výboru | Hana Čvančarová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 13.2.2024 |
Adresa | Davídkova 50/22, 18000 Praha |
člen výboru | Ing. Ivo Mathon |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2020 do 13.2.2024 |
Adresa | Zlochova 2193/3, 14300 Praha |
člen výboru | Mgr. Martin Koranda |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 17.3.2020 |
Adresa | 148, 36001 Sadov |
člen výboru | Beáta Dýčka Koutná |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 30.12.2016 |
Adresa | Davídkova 50/22, 18000 Praha |
místopředseda výboru | Milan Žaba |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2013 do 9.11.2015 |
Adresa | Ke Stírce 381/38, 18200 Praha |
člen výboru | Beáta Koutná |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2013 do 9.11.2015 |
Adresa | Davídkova 50/22, 18000 Praha |
předsedkyně výboru | Hana Čvančarová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2013 do 9.11.2015 |
Adresa | Davídkova 50/22, 18000 Praha |
IČO: | 24159107 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Davídkova 50/22, Praha 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 10. 2011 |
Sídlo: | Davídkova 50/22, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |