Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce (28792386) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mánesova 742, 57201 Polička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 2010 Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28792386 | |
Jméno: | Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.5.2010 |
Zapsána dne: | 13.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 742, Polička 57201, Česká republika | 13.5.2010 |
---|
Předsedkyně výboru | Jitka Vaněčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2023 |
Adresa | Mánesova 744, 57201 Polička |
Místopředseda výboru | Jiří Lněnička |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2023 |
Adresa | Mánesova 743, 57201 Polička |
Člen výboru | Josef Findejs |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2023 |
Adresa | Mánesova 743, 57201 Polička |
předsedkyně výboru | Jitka Vaněčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2013 do 12.8.2023 |
Adresa | Mánesova 744, 57201 Polička |
člen výboru | Josef Findejs |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2013 do 12.8.2023 |
Adresa | Mánesova 743, 57201 Polička |
místopředseda výboru | Jan Langer |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2022 do 12.8.2023 |
Adresa | Mánesova 742, 57201 Polička |
místopředseda výboru | Jan Langer |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2013 do 15.11.2022 |
Adresa | Družstevní 887, 57201 Polička |
předseda výboru | Jaroslav Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 8.8.2013 |
Adresa | Mánesova 743, 57201 Polička |
místopředseda výboru | Karel Motyčka |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 8.8.2013 |
Adresa | Mánesova 742, 57201 Polička |
člen výboru | Jaromír Roun |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 8.8.2013 |
Adresa | Mánesova 744, 57201 Polička |
IČO: | 28792386 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 742÷744 Mánesova v Poličce |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Polička |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 5. 2010 |
Sídlo: | Mánesova 742, Polička 57201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |