Společenství vlastníků čp. 735-738 Chrudim III má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 735-738 Chrudim III (25965301) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Stadionu 736, 53703 Chrudim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 2002 Společenství vlastníků čp. 735-738 Chrudim III má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 735-738 Chrudim III nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 735-738 Chrudim III na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 6. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25965301 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu 735 až 738 v Chrudimi III., U Stadionu | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.3.2002 |
Zapsána dne: | 6.3.2002 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 6.3.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.3.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Stadionu 736, Chrudim 53703, Česká republika | 25.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Stadionu 735, Chrudim III. 53703, Česká republika | 6.3.2002 - 25.2.2016 |
člen | Pavel Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 |
Adresa | U Stadionu 736, 53703 Chrudim |
člen | Ing. Ludmila Bobková CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 |
Adresa | U Stadionu 736, 53703 Chrudim |
Předseda | PaedDr. Břetislav Šantrůček |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 |
Adresa | U Stadionu 736, 53703 Chrudim |
člen výboru | David Viktorin |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2008 do 25.2.2016 |
Adresa | U Stadionu 735, 53703 Chrudim III |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2008 do 25.2.2016 |
Adresa | U Stadionu 738, 53703 Chrudim III |
předseda výboru | PaedDr. Břetislav Šantrůček |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2008 do 25.2.2016 |
Adresa | U Stadionu 736, 53703 Chrudim III |
Předseda | Jan Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 26.2.2008 |
Adresa | U Stadionu 735, Chrudim III. |
Místopředseda | Josef Popelka |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 26.2.2008 |
Adresa | U Stadionu 738, Chrudim III. |
Člen | Eva Frídlová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 26.2.2008 |
Adresa | U Stadionu 735, Chrudim III. |
IČO: | 25965301 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 735-738 Chrudim III |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Chrudim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 3. 2002 |
Sídlo: | U Stadionu 736, Chrudim 53703 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |