Společenství vlastníků čp. 621 a 622 v Mnichovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 621 a 622 v Mnichovicích (28866347) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pražská 622, 25164 Mnichovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2009 Společenství vlastníků čp. 621 a 622 v Mnichovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 621 a 622 v Mnichovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 621 a 622 v Mnichovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10101 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28866347 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 621 a 622 v Mnichovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.4.2009 |
Zapsána dne: | 25.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 622, Mnichovice 25164, Česká republika | 11.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Jaroslav Švec |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
Místopředseda výboru | Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | Pražská 621, 25164 Mnichovice |
Člen výboru | Hana Šmejkalová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2022 |
Adresa | Pražská 621, 25164 Mnichovice |
místopředseda výboru | Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2015 do 6.8.2022 |
Adresa | Pražská 621, 25164 Mnichovice |
předseda výboru | Jaroslav Švec |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 do 6.8.2022 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
člen výboru | Hana Šmejkalová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2018 do 6.8.2022 |
Adresa | Pražská 621, 25164 Mnichovice |
člen výboru | Jiří Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2015 do 8.5.2018 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
člen výboru | Jiří Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2015 do 8.5.2018 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
předseda výboru | Milan Markovič |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2015 do 8.7.2016 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
místopředseda výboru | Jiří Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2009 do 24.1.2015 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
člen výboru | Veronika Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2009 do 24.1.2015 |
Adresa | Pražská 621, 25164 Mnichovice |
předseda výboru | Jaroslav Švec |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2009 do 24.1.2015 |
Adresa | Pražská 622, 25164 Mnichovice |
IČO: | 28866347 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 621 a 622 v Mnichovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Mnichovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 4. 2009 |
Sídlo: | Pražská 622, Mnichovice 25164 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |