Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov (28392001) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jeseniova 586/99, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2008 Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28392001 | |
Jméno: | Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.5.2008 |
Zapsána dne: | 21.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeseniova 586/99, Praha 3 13000, Česká republika | 21.5.2008 |
---|
člen výboru | Irena Váňová Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
člen výboru | Ilona Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
předseda výboru | Mgr. Zuzana Trankovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2023 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
předseda výboru | Mgr. Zuzana Trankovská |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 12.2.2023 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha 3 |
člen výboru | Ilona Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 19.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha 3 |
člen výboru | Irena Váňová Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2008 do 3.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha 3 |
IČO: | 28392001 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 586, Praha 3 - Žižkov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 5. 2008 |
Sídlo: | Jeseniova 586/99, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |