Společenství vlastníků čp. 49, Třibřichy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 49, Třibřichy (27504506) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 49, 53701 Třibřichy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 2006 Společenství vlastníků čp. 49, Třibřichy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 49, Třibřichy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 49, Třibřichy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3545 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27504506 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 49 Třibřichy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.11.2006 |
Zapsána dne: | 28.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 49, Třibřichy 53701, Česká republika | 30.6.2016 |
---|
předseda | Jitka Čtveráková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 |
Adresa | 49, 53701 Třibřichy |
předseda | Mgr. Dana Plíšková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2022 do 20.7.2022 |
Adresa | 109, 53701 Dřenice |
předseda | Mgr. Dana Plíšková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 3.5.2022 |
Adresa | 49, 53701 Třibřichy |
člen výboru | Jaroslav Čtverák |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2006 do 30.6.2016 |
Adresa | 49, 53701 Třibřichy |
místopředseda výboru | Ivana Mastíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2006 do 30.6.2016 |
Adresa | 49, 53701 Třibřichy |
předseda výboru | Mgr. Dana Plíšková |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2006 do 30.6.2016 |
Adresa | 49, 53701 Třibřichy |
IČO: | 27504506 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 49, Třibřichy |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Třibřichy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 11. 2006 |
Sídlo: | 49, Třibřichy 53701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |