Společenství vlastníků čp. 387 Husova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 387 Husova (03375480) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 387, 46334 Hrádek nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 2014 Společenství vlastníků čp. 387 Husova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 387 Husova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 387 Husova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 5. 9. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6338 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03375480 | |
Jméno: | Společenství vlastníků čp. 387 Husova | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.9.2014 |
Zapsána dne: | 5.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 5.9.2014 - 14.7.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 387, Hrádek nad Nisou 46334, Česká republika | 5.9.2014 |
---|
Předsedkyně výboru | Dita Válková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Husova 387, 46334 Hrádek nad Nisou |
Člen výboru | Bc. Roman Zrnovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Husova 387, 46334 Hrádek nad Nisou |
Člen výboru | Iveta Fejksová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | Husova 387, 46334 Hrádek nad Nisou |
členka výboru | Eva Luláková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 14.7.2022 |
Adresa | Liberecká 347, 46334 Hrádek nad Nisou |
předsedkyně výboru | Mgr. Daniela Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 14.7.2022 |
Adresa | Husova 387, 46334 Hrádek nad Nisou |
místopředsedkyně výboru | Ing. Lucie Zrnovská |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2016 do 14.7.2022 |
Adresa | Sousedská 391, 46334 Hrádek nad Nisou |
místopředsedkyně výboru | Ing. Lucie Zrnovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2015 do 8.10.2016 |
Adresa | Liberecká 588, 46334 Hrádek nad Nisou |
místopředsedkyně výboru | Ing. Lucie Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 10.6.2015 |
Adresa | Liberecká 588, 46334 Hrádek nad Nisou |
IČO: | 03375480 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 387 Husova |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Hrádek nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 11. 2013 |
Sídlo: | Husova 387, Hrádek nad Nisou 46334 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |