Společenství vlastníků čp. 386 Velešín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 386 Velešín (26085186) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sídliště 386, 38232 Velešín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 2005 Společenství vlastníků čp. 386 Velešín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 386 Velešín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 386 Velešín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1864 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26085186 | |
Jméno: | Společenství vlastníků čp. 386 Velešín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.2.2005 |
Zapsána dne: | 15.2.2005 | |
Den vzniku společenství: 6.října 2004 | 15.2.2005 - 25.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídliště 386, Velešín 38232, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sídliště 386, Velešín 38232, Česká republika | 15.2.2005 - 30.11.2016 |
předseda výboru | Lenka Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Na Hvízdalce 535, 38232 Velešín |
místopředseda výboru | Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
člen výboru | Marie Faltysová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
předseda výboru | Lenka Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 26.6.2024 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
místopředseda výboru | Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 27.1.2017 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
člen výboru | Marie Faltysová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 27.1.2017 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
předseda výboru | Lenka Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 27.1.2017 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
člen výboru | Marie Faltysová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2010 do 30.11.2016 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
místopředseda výboru | Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2010 do 30.11.2016 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
předseda výboru | Lenka Hosenseidlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2010 do 30.11.2016 |
Adresa | 121, 38242 Střítež |
předseda výboru | Jan Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 25.6.2010 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
místopředseda výboru | Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 25.6.2010 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
člen výboru | Jana Bohdalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 25.6.2010 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
předseda | Michal Bohdal |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2005 do 28.12.2007 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
místopředseda | Jan Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2005 do 28.12.2007 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
člen | Milada Janouchová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2005 do 28.12.2007 |
Adresa | Sídliště 386, 38232 Velešín |
IČO: | 26085186 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 386 Velešín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Velešín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 2. 2005 |
Sídlo: | Sídliště 386, Velešín 38232 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |