Společenství vlastníků čp. 224 Seč má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 224 Seč (25977296) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Hájovny 224, 53807 Seč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2002 Společenství vlastníků čp. 224 Seč má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 224 Seč nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 224 Seč na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 17. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1212 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25977296 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 224 v Seči | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.12.2002 |
Zapsána dne: | 17.12.2002 | |
Ostatní skutečnosti: orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství | 27.11.2012 | |
Ostatní skutečnosti: den vzniku společenství: 1.1.2001 orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství | 17.12.2002 - 27.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Hájovny 224, Seč 53807, Česká republika | 24.10.2016 |
---|
předseda | Michal Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 25.4.2019 |
Adresa | U Hájovny 224, 53807 Seč |
Předeseda společenství | Marta Boková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 do 29.11.2016 |
Adresa | U Hájovny 224, 53807 Seč |
Předeseda společenství | Marta Boková |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 do 29.11.2016 |
Adresa | U Hájovny 224, 53807 Seč |
pověřený vlastník | Marta Boková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 16.9.2016 |
Adresa | U Hájovny 224, 53807 Seč |
Josef Hruška | |
Ve funkci | od 9.8.2005 do 27.11.2012 |
Adresa | U Hájovny 224, 53807 Seč |
Předseda | Josef Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 9.8.2005 |
Adresa | U Hájovny 224, Seč |
Člen | Martin Horečka |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 9.8.2005 |
Adresa | U Hájovny 224, Seč |
Člen | Hana Judasová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2002 do 5.2.2005 |
Adresa | U Hájovny 224, Seč |
IČO: | 25977296 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 224 Seč |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Seč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 12. 2002 |
Sídlo: | U Hájovny 224, Seč 53807 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |