Společenství vlastníků čp. 1666, 1667 Sokolov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 1666, 1667 Sokolov (75094614) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mánesova 1667, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 2007 Společenství vlastníků čp. 1666, 1667 Sokolov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 1666, 1667 Sokolov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 1666, 1667 Sokolov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 30. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4886 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75094614 | |
Jméno: | Společenství čp. 1666, 1667 Sokolov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.1.2007 |
Zapsána dne: | 30.1.2007 | |
Orgány společenství : shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 30.1.2007 - 24.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 1667, Sokolov 35601, Česká republika | 24.6.2015 |
---|
Předseda výboru | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
Člen výboru | Hana Heroldová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 |
Adresa | Mánesova 1666, 35601 Sokolov |
Člen výboru | František Tomeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
člen výboru | Hana Heroldová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | Mánesova 1666, 35601 Sokolov |
člen výboru | František Tomeš |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 30.10.2020 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2011 do 24.6.2015 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Ivana Mašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2011 do 24.6.2015 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
člen výboru | Hana Heroldová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2011 do 24.6.2015 |
Adresa | Mánesova 1666, 35601 Sokolov |
místopředseda výboru | Jiří Chroust |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 24.11.2011 |
Adresa | Mánesova 1666, 35601 Sokolov |
předseda výboru | Václav Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 24.11.2011 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
člen výboru | Ivana Mašková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2007 do 24.11.2011 |
Adresa | Mánesova 1667, 35601 Sokolov |
IČO: | 75094614 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 1666, 1667 Sokolov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 8. 2006 |
Sídlo: | Mánesova 1667, Sokolov 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |