Společenství vlastníků čp. 1102 v Libni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků čp. 1102 v Libni (27458890) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese V mezihoří 1102/9, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 2006 Společenství vlastníků čp. 1102 v Libni má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků čp. 1102 v Libni nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků čp. 1102 v Libni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6736 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27458890 | |
Jméno: | Společenství domu čp. 1102 v Libni | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.6.2006 |
Zapsána dne: | 13.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Mezihoří 1102/9, Praha 8 18000, Česká republika | 13.6.2006 |
---|
Předseda | Ing. Jaroslav Krauter |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | V mezihoří 1102/9, 18000 Praha |
Místopředseda | Ing. Ivo Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | V mezihoří 1102/9, 18000 Praha |
Členka | Daniela Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2022 |
Adresa | V mezihoří 1102/9, 18000 Praha |
člen výboru | Daniela Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2006 do 15.4.2022 |
Adresa | V Mezihoří 1102/9, 18000 Praha 8 |
místopředseda výboru | Vladimír Dudlíček |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2006 do 15.4.2022 |
Adresa | V Mezihoří 1102/9, 18000 Praha 8 |
předseda výboru | Ing. Ivo Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2006 do 15.4.2022 |
Adresa | V Mezihoří 1102/9, 18000 Praha 8 |
IČO: | 27458890 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků čp. 1102 v Libni |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 6. 2006 |
Sídlo: | V mezihoří 1102/9, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |