Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 134/8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 134/8 (26881870) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 2006 Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 134/8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 134/8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 134/8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4870 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26881870 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Český Těšín, Štefánikova 134/8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.1.2006 |
Zapsána dne: | 31.1.2006 | |
Den vzniku společenství: 25.11.2005 | 31.1.2006 - 30.6.2016 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 31.1.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefánikova 134/8, Český Těšín 73701, Česká republika | 30.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Štefánikova 134/8, Český Těšín 73701, Česká republika | 31.1.2006 - 30.6.2016 |
člen výboru | Irena Morcinková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 |
Adresa | Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Soňa Baranová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 |
Adresa | Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Stanislav Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2024 |
Adresa | Na Pastvinách 117, 73562 Český Těšín |
člen výboru | Stanislav Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 do 5.6.2024 |
Adresa | Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Irena Morcinková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2006 do 27.7.2016 |
Adresa | Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Stanislav Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2006 do 27.7.2016 |
Adresa | Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Soňa Baranová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2006 do 27.7.2016 |
Adresa | Štefánikova 134/8, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26881870 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 134/8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 1. 2006 |
Sídlo: | Štefánikova 134/8, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |