Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 124/20 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 124/20 (26858789) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2005 Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 124/20 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 124/20 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 124/20 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4440 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26858789 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Český Těšín, Štefánikova 124/20 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.4.2005 |
Zapsána dne: | 28.4.2005 | |
Den vzniku společenství: 16.3.2005 | 28.4.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.4.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefánikova 124/20, Český Těšín 73701, Česká republika | 14.10.2016 |
---|
místopředseda výboru | Josef Nowak |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Miroslav Sluštík |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Marek Pilch |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Josef Nowak |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Miroslav Sluštík |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Marek Pilch |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Miroslav Sluštík |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 5.11.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Josef Nowak |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 5.11.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Marek Pilch |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 5.11.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Miroslav Sluštík |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2007 do 14.10.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Josef Nowak |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2007 do 14.10.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Marek Pilch |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2007 do 14.10.2016 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Miroslav Sluštík |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2005 do 7.4.2007 |
Adresa | čp. 113, 73922 Soběšovice |
místopředseda výboru | Marek Pilch |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2005 do 7.4.2007 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Ladislav Hess |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2005 do 7.4.2007 |
Adresa | Štefánikova 124/20, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26858789 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Český Těšín, Štefánikova 124/20 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 4. 2005 |
Sídlo: | Štefánikova 124/20, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |