Společenství vlastníků Český Těšín, Hrabinská 1536/23B má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Český Těšín, Hrabinská 1536/23B (26846578) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hrabinská 1536/23b, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 2004 Společenství vlastníků Český Těšín, Hrabinská 1536/23B má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Český Těšín, Hrabinská 1536/23B nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Český Těšín, Hrabinská 1536/23B na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4183 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26846578 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Český Těšín, Hrabinská 1536/23B | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.11.2004 |
Zapsána dne: | 29.11.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 29.11.2004 | |
Den vzniku společenství: 12.8.2004 | 29.11.2004 - 31.10.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrabinská 1536/23B, Český Těšín 73701, Česká republika | 31.10.2013 |
---|
člen výboru | Patrik Czylok |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2020 |
Adresa | Dukelská 453/15a, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Věra Sniegoňová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2022 |
Adresa | Čapkova 202/3, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Michaela Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2016 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Marcela Wilscherová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2016 do 30.7.2022 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Andrzej Piotr Nowatkowski |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2016 do 27.8.2020 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Marcela Wilscherová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2013 do 16.8.2016 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Michaela Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2013 do 16.8.2016 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Andrzej Piotr Nowatkowski |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 16.8.2016 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Rudolf Pindej |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 do 31.10.2013 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Marcela Wilscherová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2004 do 22.10.2013 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Michaela Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2009 do 22.10.2013 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Ing. Vlastimil Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2004 do 16.9.2009 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Dana Ciencialová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2006 do 16.9.2009 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Miroslav Ondrouch |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2004 do 16.5.2006 |
Adresa | Hrabinská 1536/23B, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26846578 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Český Těšín, Hrabinská 1536/23B |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 11. 2004 |
Sídlo: | Hrabinská 1536/23, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |