Společenství vlastníků Český Těšín, Hlavní třída 131/9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Český Těšín, Hlavní třída 131/9 (28654421) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2011 Společenství vlastníků Český Těšín, Hlavní třída 131/9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Český Těšín, Hlavní třída 131/9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Český Těšín, Hlavní třída 131/9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7239 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28654421 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Český Těšín, Hlavní třída 131/9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.4.2011 |
Zapsána dne: | 19.4.2011 | |
Den vzniku společenství: 9.2.2011 | 19.4.2011 - 11.8.2020 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 19.4.2011 - 11.8.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní třída 131/9, Český Těšín 73701, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
člen výboru | Lubomír Kolondra |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Na Dolinách 367, 73562 Český Těšín |
člen výboru | Roman Stonawski |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Zenon Kaleta |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
člen výboru | PhDr. Alicja Smiga |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 11.8.2020 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Tereza Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 11.8.2020 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Tereza Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | PhDr. Alicja Smiga |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Lubomír Kolondra |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Na Dolinách 367, 73562 Český Těšín |
člen výboru | Tereza Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | PhDr. Alicja Smiga |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Lubomír Kolondra |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 26.10.2016 |
Adresa | Na Dolinách 367, 73562 Český Těšín |
místopředseda výboru | PhDr. Alicja Smiga |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Tereza Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Hlavní třída 131/9, 73701 Český Těšín |
předseda výboru | Lubomír Kolondra |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Na Dolinách 367, 75362 Český Těšín |
IČO: | 28654421 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Český Těšín, Hlavní třída 131/9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 4. 2011 |
Sídlo: | Hlavní třída 131/9, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |