Společenství vlastníků České mládeže 5, Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků České mládeže 5, Ústí nad Labem (25448897) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 2002 Společenství vlastníků České mládeže 5, Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků České mládeže 5, Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků České mládeže 5, Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1290 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25448897 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů v domě České mládeže 1779/5 v Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.6.2002 |
Zapsána dne: | 12.6.2002 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 12.6.2002 - 30.6.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 19.4.2017 |
---|
Předseda výboru | Aneta Stanková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | František Cerman |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Pražská 170/118, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ivana Löffelmannová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Alena Slatinská |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2017 do 30.6.2022 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Antonín Fic |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2017 do 30.6.2022 |
Adresa | Masarykova 1971/79, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ivana Löffelmannová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2017 do 30.6.2022 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Antonín Fic |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 19.4.2017 |
Adresa | Masarykova 1971/79, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Ivana Löffelmannová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 19.4.2017 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Alena Slatinská |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 19.4.2017 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Antonín Fic |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2006 do 22.3.2013 |
Adresa | Masarykova 1971/79, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Ivana Businská |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2006 do 22.3.2013 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Ing. Ivana Löffelmannová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2006 do 22.3.2013 |
Adresa | České mládeže 1779/5, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Alena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 7.9.2006 |
Adresa | České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem |
Člen | Jarmila Drobná |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 7.9.2006 |
Adresa | České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem |
Předseda | Ing. Ivana Löffelmannová |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2003 do 7.9.2006 |
Adresa | České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem |
Předseda | Lenka Kalinová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 16.10.2003 |
Adresa | České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem |
IČO: | 25448897 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků České mládeže 5, Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 6. 2002 |
Sídlo: | České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |