Společenství vlastníků Černý Most 639 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Černý Most 639 (24770621) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Marešova 639/1, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2010 Společenství vlastníků Černý Most 639 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Černý Most 639 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Černý Most 639 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24770621 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 639, Praha 9 - Černý most | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.12.2010 |
Zapsána dne: | 17.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešova 639/1, Praha 9 19800, Česká republika | 17.12.2010 |
---|
předseda výboru | Monika Stráníková |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Veronika Semerenková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
člen výboru | Ladislav Kadleček |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | Marešova 639/1, 19800 Praha |
člen výboru | Luboš Písecký |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
člen výboru | Ing. Lukáš Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 8.6.2021 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha |
člen výboru | Monika Stráníková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 8.6.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
předseda výboru | Jiří Frankič |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 8.6.2021 |
Adresa | Doušova 1264/17, 15500 Praha |
Člen výboru | Luboš Písecký |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Veronika Semerenková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
Člen výboru | Monika Stráníková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 13.4.2021 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha |
Predseda výboru | Mgr. Jiří Frankič |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 13.4.2021 |
Adresa | Doušova 1264/17, 15500 Praha |
Člen výboru | Ing. Lukáš Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 do 13.4.2021 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha |
Člen výboru | Ing. Lukáš Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2019 do 6.1.2021 |
Adresa | Milady Horákové 850/86, 17000 Praha |
Predseda výboru | Mgr. Jiří Frankič |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 22.5.2020 |
Adresa | Doubravická 1308/16, 14900 Praha |
Člen výboru | Ing. Lukáš Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 13.9.2019 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha |
Člen výboru | David Slánský |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 4.3.2016 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha |
Člen výboru | David Slánský |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 4.3.2016 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha |
předseda výboru | Mgr. Jiří Frankič |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Doubravická 1308/16, 14900 Praha 4 |
člen výboru | Mgr. Jana Honnerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha 9 |
člen výboru | David Slánský |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Arnošta Valenty 639/5, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Monika Stráníková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Doležalova 1053/19, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Ing. Marie Kozlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Marešova 639/1, 19800 Praha 9 |
místopředseda výboru | Luboš Písecký |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2012 do 19.11.2015 |
Adresa | Kostrbova 639/2, 19800 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ing. Marie Kozlová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2010 do 28.8.2012 |
Adresa | Marešova 639/1, 19800 Praha 9 |
IČO: | 24770621 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Černý Most 639 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 12. 2010 |
Sídlo: | Marešova 639/1, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |