Společenství vlastníků Černokostelecká 587, 588, Praha 10 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Černokostelecká 587, 588, Praha 10 (75159317) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Černokostelecká 587/111, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2009 Společenství vlastníků Černokostelecká 587, 588, Praha 10 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Černokostelecká 587, 588, Praha 10 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Černokostelecká 587, 588, Praha 10 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9742 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75159317 | |
Jméno: | Společenství Černokostelecká 587, 588, Praha 10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.1.2009 |
Zapsána dne: | 21.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Černokostelecká 587/111, Praha 10 10000, Česká republika | 21.1.2009 |
---|
člen výboru | Iveta Grosserová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2021 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
člen výboru | Ing. Jiří Jakoubek |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2021 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha |
Předseda výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2021 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
Místopředseda výboru | Radmila Zítková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 do 1.9.2021 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha |
Člen výboru | Iveta Grosserová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 do 1.9.2021 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
Předseda výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 do 1.9.2021 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
Místopředseda výboru | Radmila Zítková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 11.8.2018 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha |
Člen výboru | Iveta Grosserová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 11.8.2018 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
Předseda výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 11.8.2018 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
Předseda výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 11.8.2018 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
Místopředseda výboru | Radmila Zítková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 11.8.2018 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha |
Člen výboru | Iveta Grosserová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 11.8.2018 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha |
člen výboru | Pavla Machytková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 do 30.7.2014 |
Adresa | Uruguayská 176/19, 12000 Praha 2 |
místopředseda výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2010 do 30.7.2014 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha 10 |
předseda výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 do 30.7.2014 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha 10 |
předseda výboru | Vladimír Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2009 do 23.11.2010 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Petr Urban |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2010 do 23.11.2010 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2009 do 6.1.2010 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha 10 |
místopředseda výboru | Jana Březinová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2009 do 6.1.2010 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha 10 |
předseda výboru | Vladimír Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 9.4.2009 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha 10 |
místopředseda výboru | Jana Březinová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 9.4.2009 |
Adresa | Černokostelecká 587/111, 10000 Praha 10 |
člen výboru | Martin Odehnal |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 9.4.2009 |
Adresa | Černokostelecká 588/113, 10000 Praha 10 |
IČO: | 75159317 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Černokostelecká 587, 588, Praha 10 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 9. 2008 |
Sídlo: | Černokostelecká 587/111, Praha 10000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |