Společenství vlastníků č. p. 710, ul. Palackého, Chodov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č. p. 710, ul. Palackého, Chodov (72018909) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palackého 710, 35735 Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2009 Společenství vlastníků č. p. 710, ul. Palackého, Chodov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č. p. 710, ul. Palackého, Chodov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č. p. 710, ul. Palackého, Chodov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 25. 2. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5635 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72018909 | |
Jméno: | Společenství domu č.p. 710 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.2.2009 |
Zapsána dne: | 25.2.2009 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 25.2.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 710, Chodov 35735, Česká republika | 25.2.2009 |
---|
předseda výboru | Michal Haberer |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2023 |
Adresa | Bezručova 518, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Jiří Antal |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2023 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
člen výboru | Simona Tóthová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2023 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
předseda výboru | Alena Poživilová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 7.6.2023 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Tomáš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 7.6.2023 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
člen výboru | Simona Tóthová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2014 do 7.6.2023 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
člen výboru | Simona Tóthová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
předseda výboru | Alena Poživilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Tomáš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 11.3.2014 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Helga Seilerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 22.12.2009 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
předseda výboru | Tomáš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 22.12.2009 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
člen výboru | Marta Lisnerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 22.12.2009 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
člen výboru | Veronika De Diana Boro |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2009 do 22.12.2009 |
Adresa | Palackého 710, 35735 Chodov |
IČO: | 72018909 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č. p. 710, ul. Palackého, Chodov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 7. 2008 |
Sídlo: | Palackého 710, Chodov 35735 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |