Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice (11881780) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 45, 43801 Nové Sedlo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2021 Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 10. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7753 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11881780 | |
Jméno: | Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.10.2021 |
Zapsána dne: | 4.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 45, Nové Sedlo 43801, Česká republika | 4.10.2021 |
---|
Předseda společenství | MUDr. Jiří Zimola |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Volyňských Čechů 917, 43801 Žatec |
předseda společenství vlastníků | Věra Ziková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2023 do 19.4.2023 |
Adresa | Farní 36, 43801 Nové Sedlo |
předseda společenství vlastníků | Věra Ziková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2021 do 19.3.2023 |
Adresa | 45, 43801 Nové Sedlo |
IČO: | 11881780 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č.p. 45 Sedčice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Nové Sedlo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 10. 2021 |
Sídlo: | 45, Nové Sedlo 43801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |