Společenství vlastníků č. p. 42, 43, 44, ul. Mírová, Habartov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č. p. 42, 43, 44, ul. Mírová, Habartov (75150913) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mírová 42, 35709 Habartov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2009 Společenství vlastníků č. p. 42, 43, 44, ul. Mírová, Habartov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č. p. 42, 43, 44, ul. Mírová, Habartov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č. p. 42, 43, 44, ul. Mírová, Habartov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75150913 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 42,43,44 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.3.2009 |
Zapsána dne: | 20.3.2009 | |
Orgány společenství: | 20.3.2009 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 20.3.2009 | |
výbor společenství | 20.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mírová 42, Habartov 35709, Česká republika | 27.7.2016 |
---|
místopředseda | Jiří Domin |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 |
Adresa | Mírová 42, 35709 Habartov |
člen | Jaroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 |
Adresa | Mírová 43, 35709 Habartov |
předseda | Miroslav Proft |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 |
Adresa | Mírová 44, 35709 Habartov |
člen výboru | Jaroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 27.7.2016 |
Adresa | Mírová 43, 35709 Habartov |
místopředseda výboru | Miroslav Proft |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 27.7.2016 |
Adresa | Mírová 44, 35709 Habartov |
předseda výboru | Jiří Žolna |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 27.7.2016 |
Adresa | Mírová 42, 35709 Habartov |
člen výboru | Věra Grűnesová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2015 do 27.7.2016 |
Adresa | Marie Majerové 1632, 35601 Sokolov |
člen výboru | Věra Grűnesová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2015 do 25.6.2015 |
Adresa | Mírová 44, 35709 Habartov |
předseda výboru | Jiří Žolna |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Mírová 42, Habartov |
místopředseda výboru | Miroslav Proft |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Mírová 44, Habartov |
člen výboru | Jaroslav Košut |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Mírová 43, Habartov |
člen výboru | Věra Grünesová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2009 do 7.1.2015 |
Adresa | Mírová 44, Habartov |
IČO: | 75150913 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č. p. 42, 43, 44, ul. Mírová, Habartov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Habartov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 7. 2008 |
Sídlo: | Mírová 42, Habartov 35709 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |