Společenství vlastníků č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně (29376297) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kamenná 3847, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2012 Společenství vlastníků č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 11. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9684 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29376297 | |
Jméno: | Společenství č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.11.2012 |
Zapsána dne: | 24.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kamenná 3847, Zlín 76001, Česká republika | 2.9.2016 |
---|
Předseda výboru | Zdeněk Gargulák |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
Místopředseda výboru | Ing. arch. Ondřej Pšenčík |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2022 |
Adresa | Lazy I 7230, 76001 Zlín |
Místopředseda výboru | Ing. arch. Ondřej Pšenčík |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2021 do 10.3.2022 |
Adresa | Lazy I 7230, 76001 Zlín |
Předseda výboru | Zdeněk Gargulák |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 10.3.2022 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
Místopředseda výboru | Ing. arch. Ondřej Pšenčík |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 14.7.2021 |
Adresa | Lazy I 4007/10, 76001 Zlín |
člen výboru | Ondřej Pšenčík |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2016 do 21.2.2017 |
Adresa | Lazy I 4007/10, 76001 Zlín |
předseda výboru | Zdeněk Gargulák |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2016 do 21.2.2017 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
člen výboru | Ondřej Pšenčík |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2016 do 21.2.2017 |
Adresa | Lazy I 4007/10, 76001 Zlín |
předseda výboru | Zdeněk Gargulák |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2016 do 21.2.2017 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
člen výboru | Ondřej Pšenčík |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2012 do 2.9.2016 |
Adresa | Lazy I 4007/10, 76001 Zlín |
člen výboru | Vladimíra Kučeříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2012 do 2.9.2016 |
Adresa | Kamenná 3847, 76001 Zlín |
předseda výboru | Zdeněk Gargulák |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2012 do 2.9.2016 |
Adresa | Sokolská 3924, 76001 Zlín |
IČO: | 29376297 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č.p. 3847, Kamenná ve Zlíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 11. 2012 |
Sídlo: | Kamenná 3847, Zlín 76001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |