Společenství vlastníků č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně (27738159) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Obeciny VIII 3610, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 2007 Společenství vlastníků č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 7. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5751 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27738159 | |
Jméno: | Společenství č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.7.2007 |
Zapsána dne: | 25.7.2007 | |
Změna funkce člena statutárního orgánu z pověřeného vlastníka na předsedu společenství vlastníků. | 26.1.2016 - 18.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obeciny VIII 3610, Zlín 76001, Česká republika | 27.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Obeciny VIII 3610, Zlín 76001, Česká republika | 25.7.2007 - 27.1.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Šárka Dědicová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2024 |
Adresa | Obeciny VIII 3610, 76001 Zlín |
Předseda společenství vlastníků | Richard Láník |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2017 do 4.5.2024 |
Adresa | Obeciny VIII 3610, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Ing. František Trojanec |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 18.7.2017 |
Adresa | Obeciny VIII 3610, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Ing. František Trojanec |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2012 do 27.1.2016 |
Adresa | Obeciny VIII 3610, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Ing. František Trojanec |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2007 do 28.6.2012 |
Adresa | Obeciny VIII 3610, 76001 Zlín |
IČO: | 27738159 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č.p. 3610, Obeciny ve Zlíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 7. 2007 |
Sídlo: | Obeciny VIII 3610, Zlín 76001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |