Společenství vlastníků č.p. 3598, Obeciny V, Zlín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č.p. 3598, Obeciny V, Zlín (29286069) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Obeciny V 3598, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 2011 Společenství vlastníků č.p. 3598, Obeciny V, Zlín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č.p. 3598, Obeciny V, Zlín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č.p. 3598, Obeciny V, Zlín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8862 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29286069 | |
Jméno: | Společenství pro dům Obeciny V/3598 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.7.2011 |
Zapsána dne: | 11.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obeciny V 3598, Zlín 76001, Česká republika | 11.7.2011 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Tomáš Zabystrzan |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2021 |
Adresa | Obeciny V 3598, 76001 Zlín |
Předseda společenství vlastníků | Tomáš Zabystrzan |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2016 do 3.7.2021 |
Adresa | Obeciny V 3598, 76001 Zlín |
předseda společenství vlastníků | Tomáš Zabystrzan |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 5.7.2016 |
Adresa | Obeciny V 3598, 76001 Zlín |
předseda společenství vlastníků | Tomáš Zabystrzan |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 5.7.2016 |
Adresa | Obeciny V 3598, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Tomáš Zabystrzan |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 24.12.2015 |
Adresa | Obeciny V 3598, 76001 Zlín |
IČO: | 29286069 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č.p. 3598, Obeciny V, Zlín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 7. 2011 |
Sídlo: | Obeciny V 3598, Zlín 76001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |