Společenství vlastníků č.p. 326, ul. Sluneční, Vrdy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č.p. 326, ul. Sluneční, Vrdy (24152781) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sluneční 326, 28571 Vrdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2011 Společenství vlastníků č.p. 326, ul. Sluneční, Vrdy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č.p. 326, ul. Sluneční, Vrdy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č.p. 326, ul. Sluneční, Vrdy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 9. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12936 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24152781 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 326, ulice Sluneční, Vrdy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.9.2011 |
Zapsána dne: | 16.9.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sluneční 326, Vrdy 28571, Česká republika | 16.9.2011 |
---|
předseda výboru | Vladan Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2024 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
člen výboru | Radim Truksa |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2024 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
člen výboru | Jaromír Lišofský |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2024 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
člen výboru | Jaromír Lišofský |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 31.7.2024 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
člen výboru | Radim Truksa |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 31.7.2024 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
předseda výboru | Vladan Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 31.7.2024 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
místopředseda výboru | Radim Truksa |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
člen výboru | Jaromír Lišofský |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
předseda výboru | Vladan Šonka |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 25.1.2017 |
Adresa | Sluneční 326, 28571 Vrdy |
IČO: | 24152781 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č.p. 326, ul. Sluneční, Vrdy |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Vrdy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 9. 2011 |
Sídlo: | Sluneční 326, Vrdy 28571 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |