Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze (06047882) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nádražní 204, 76321 Slavičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2017 Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12362 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06047882 | |
Jméno: | Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.4.2017 |
Zapsána dne: | 25.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 204, Slavičín 76321, Česká republika | 25.4.2017 |
---|
Předseda výboru | Radek Plášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Nádražní 204, 76321 Slavičín |
Člen výboru | Petr Garaja |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Nádražní 205, 76321 Slavičín |
Člen výboru | Marie Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Nádražní 205, 76321 Slavičín |
člen výboru | Luděk Štěpančík |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2017 do 26.5.2023 |
Adresa | Nádražní 204, 76321 Slavičín |
člen výboru | Radek Plášek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2017 do 26.5.2023 |
Adresa | Nádražní 204, 76321 Slavičín |
Předseda výboru | Petr Křemenský |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2017 do 22.2.2023 |
Adresa | Nádražní 205, 76321 Slavičín |
IČO: | 06047882 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č.p. 204, 205, Hrádek na Vlárské dráze |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Slavičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 12. 2012 |
Sídlo: | Nádražní 204, Slavičín 76321 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |