Společenství vlastníků č. p. 136, 137, ul. Švermova, Habartov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků č. p. 136, 137, ul. Švermova, Habartov (29159351) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Švermova 137, 35709 Habartov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2012 Společenství vlastníků č. p. 136, 137, ul. Švermova, Habartov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků č. p. 136, 137, ul. Švermova, Habartov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků č. p. 136, 137, ul. Švermova, Habartov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 18. 8. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6899 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29159351 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p.136, 137, ul. Švermova, Habartov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.8.2012 |
Zapsána dne: | 18.8.2012 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 18.8.2012 - 25.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Švermova 137, Habartov 35709, Česká republika | 25.7.2015 |
---|
Člen výboru | Aneta Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 |
Adresa | Švermova 137, 35709 Habartov |
Předseda výboru | Petr Pátek |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2022 |
Adresa | Národní 468, 35709 Habartov |
Předseda výboru | Petr Pátek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 do 6.7.2022 |
Adresa | Švermova 136, 35709 Habartov |
Člen výboru | Zdeněk Most |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 9.4.2022 |
Adresa | Švermova 137, 35709 Habartov |
Místopředseda výboru | Petr Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 9.4.2022 |
Adresa | Švermova 136, 35709 Habartov |
Člen výboru | Karla Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 9.4.2022 |
Adresa | 157, 35755 Bukovany |
Předseda výboru | Věra Petránková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 9.4.2022 |
Adresa | Švermova 137, 35709 Habartov |
člen výboru | Zdeněk Most |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 do 25.7.2015 |
Adresa | Švermova 137, 35709 Habartov |
člen výboru | Věra Petránková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 do 25.7.2015 |
Adresa | Švermova 137, 35709 Habartov |
předseda výboru | Kamila Svejkovská |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2012 do 25.7.2015 |
Adresa | Švermova 136, 35709 Habartov |
IČO: | 29159351 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků č. p. 136, 137, ul. Švermova, Habartov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Habartov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 8. 2012 |
Sídlo: | Švermova 137, Habartov 35709 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |