Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 (25894404) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 588, 75603 Halenkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2001 Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25894404 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.12.2001 |
Zapsána dne: | 5.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 588, Halenkov 75603, Česká republika | 16.11.2016 |
---|
předseda společenství vlastníků | Jarmila Demková |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 |
Adresa | 588, 75603 Halenkov |
pověřený vlastník | Jarmila Demková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | 588, 75603 Halenkov |
pověřený vlastník | Jarmila Demková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2009 do 16.11.2016 |
Adresa | 588, Halenkov |
pověřený vlastník | Mgr. Jan Hrbáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2001 do 23.9.2009 |
Adresa | čp. 588, Halenkov |
IČO: | 25894404 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytů U školy, Halenkov čp. 588 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Halenkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 12. 2001 |
Sídlo: | 588, Halenkov 75603 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |