Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 (26478919) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sněženková 3074/12, 10600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2001 Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1386 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26478919 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.10.2001 |
Zapsána dne: | 17.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sněženková 3074/12, Praha 10600, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sněženková 3074, Praha 10 , Česká republika | 17.10.2001 - 7.12.2016 |
místopředseda výboru | Ing. Jan Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 |
Adresa | Sněženková 3075/14, 10600 Praha |
předseda výboru | Ing. Bohumil Červíček |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 |
Adresa | Sněženková 3074/12, 10600 Praha |
člen výboru | Stanislav Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 |
Adresa | Sněženková 3073/10, 10600 Praha |
člen výboru | Martin Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 28.12.2019 |
Adresa | Sněženková 3075/14, 10600 Praha |
člen | Jan Olžbut |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2001 do 26.11.2014 |
Adresa | Sněženková 3073, Praha 10 |
předseda výboru | Ing. Bohumil Červíček |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2001 do 26.11.2014 |
Adresa | Sněženková 3074, Praha 10 |
člen | Martin Steiner |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2001 do 26.11.2014 |
Adresa | Sněženková 3075, Praha 10 |
IČO: | 26478919 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytů Sněženková 3073,3074,3075 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 10. 2001 |
Sídlo: | Sněženková 3074/12, Praha 10600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |