Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 (26348055) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 32, 33035 Líšťany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2002 Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 7. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26348055 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.8.2002 |
Zapsána dne: | 7.8.2002 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 7.8.2002 - 21.12.2011 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 7.8.2002 - 21.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 32, Hunčice 33035, Česká republika | 21.12.2011 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 32, Hunčice 33035, Česká republika | 7.8.2002 - 21.12.2011 |
člen výboru | Pavel Lehotský |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2017 |
Adresa | 33, 33035 Líšťany |
předseda výboru | Luděk Riant |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2017 |
Adresa | 33, 33035 Líšťany |
člen výboru | Helena Hašová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2017 do 3.5.2021 |
Adresa | 32, 33035 Líšťany |
Člen výboru | Lenka Voithová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 21.12.2011 |
Adresa | čp. 32, Hunčice |
Člen výboru | Ján Dlugoš |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 21.12.2011 |
Adresa | čp. 32, Hunčice |
Předseda výboru | Jiřina Riantová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 21.12.2011 |
Adresa | čp. 33, Hunčice |
IČO: | 26348055 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek v Hunčicích čp. 32 a čp. 33 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Líšťany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 8. 2002 |
Sídlo: | 32, Líšťany 33035 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |