Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 (26773899) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Drtinova 343/18, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2003 Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3749 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26773899 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.5.2003 |
Zapsána dne: | 15.5.2003 | |
den vzniku: 7.11.2002 | 15.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Drtinova 18/343, Praha 5 - Smíchov 15000, Česká republika | 15.5.2003 |
---|
předseda výboru | MgA. Jiří Střecha |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2018 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Ing. Markéta Ebenová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2018 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Ing. Josef Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2018 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Jarmila Paterová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2009 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
předseda výboru | Jiří Střecha |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2009 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Ing. Zdeněk Rohel |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 |
Adresa | Na dlážděnce 784/44, 18200 Praha |
předseda výboru | Jiří Střecha |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2009 do 6.1.2018 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Jarmila Paterová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2009 do 6.1.2018 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Ing. Zdeněk Rohel |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 6.1.2018 |
Adresa | Na dlážděnce 784/44, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Zdeněk Rohel |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2014 do 23.3.2016 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
člen výboru | Ing. Zdeněk Rohel |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2009 do 1.6.2014 |
Adresa | Drtinova 343/18, 15000 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Froněk |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 26.3.2009 |
Adresa | Drtinova 18/343, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Ing. Zdeněk Rohel |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 26.3.2009 |
Adresa | Drtinova 18/343, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Gabriela Kroupová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 26.3.2009 |
Adresa | Drtinova 18/343, 15000 Praha 5 |
IČO: | 26773899 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Drtinova 18/343, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2003 |
Sídlo: | Drtinova 343/18, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |