Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 (26000415) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2003 Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 12. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2351 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26000415 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.12.2003 |
Zapsána dne: | 4.12.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. 7. 2000 Orgány společenství: - výbor společenství - shromáždění vlastníků jednotek | 4.12.2003 - 28.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Průmyslová 1092/19, Hradec Králové 50002, Česká republika | 10.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Průmyslová ul. č.p. 1092, Hradec Králové 50002, Česká republika | 4.12.2003 - 10.11.2015 |
místopředseda výboru | Ing. Jakub Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Petr Kaisler |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Mgr. Miroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Mgr. Miroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 do 20.3.2019 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
Člen | Natalie Rajmontová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 15.3.2019 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
Předseda | Petr Kaisler |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 15.3.2019 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda | Zdenka Rudolfová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.3.2018 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda | Zdenka Rudolfová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.3.2018 |
Adresa | Průmyslová 1092/19, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda | Zdenka Rudolfová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | Průmyslová 1092, 50002 Hradec Králové |
Člen | Natálie Rajmontová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | Průmyslová 1092, 50002 Hradec Králové |
Předseda | Petr Kaisler |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | Průmyslová 1092, 50002 Hradec Králové |
IČO: | 26000415 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek Průmyslová ul. č.p. 1092 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 12. 2003 |
Sídlo: | Průmyslová 1092/19, Hradec Králové 50002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |