Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Čapkova 373 Týniště nad Orlicí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Čapkova 373 Týniště nad Orlicí (25985086) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2003 Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Čapkova 373 Týniště nad Orlicí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Čapkova 373 Týniště nad Orlicí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Čapkova 373 Týniště nad Orlicí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1440 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25985086 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Čapkova čp. 373 Týniště nad Orlicí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.3.2003 |
Zapsána dne: | 18.3.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 27.1.2005 - 4.5.2017 | |
Ostatní skutečnosti: den vzniku společenství 31.1.2002 | 18.3.2003 - 4.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čapkova 373, Týniště nad Orlicí 51721, Česká republika | 18.10.2016 |
---|
předseda výboru | Juraj Altof |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
člen výboru | Ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
člen výboru | Ing. Zdeněk Volek |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
člen výboru | Ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 do 20.4.2022 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
člen výboru | Ing. Zdeněk Volek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 do 20.4.2022 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
předseda výboru | Ing. Josef Potštejnský |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 do 20.4.2022 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Zdeněk Volek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Předseda výboru | Ing. Josef Potštejnský |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Zdeněk Volek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Předseda výboru | Ing. Josef Potštejnský |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Zdeněk Volek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2005 do 18.10.2016 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2005 do 18.10.2016 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Předseda výboru | Ing. Josef Potštejnský |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2005 do 18.10.2016 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Předseda výboru | Ing. Josef Potštejnský |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 27.1.2005 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 27.1.2005 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
Člen výboru | Ing. Zdeněk Volek |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 27.1.2005 |
Adresa | Čapkova 373, 51721 Týniště nad Orlicí |
IČO: | 25985086 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Čapkova 373 Týniště nad Orlicí |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Týniště nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 3. 2003 |
Sídlo: | Čapkova 373, Týniště nad Orlicí 51721 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |