Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka (27795781) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Sokolovny 83, 75605 Karolinka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 2007 Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5590 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27795781 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.4.2007 |
Zapsána dne: | 13.4.2007 | |
Den vzniku společenství: 9.3.2006 | 13.4.2007 - 12.3.2021 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 13.4.2007 - 12.3.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Sokolovny 83, Karolinka 75605, Česká republika | 4.11.2016 |
---|
předseda výboru | Radek Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
místopředseda výboru | Jana Šuláková |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
člen výboru | Jan Karafa |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
místopředseda výboru | Jan Karafa |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 12.3.2021 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
předseda výboru | Radek Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 12.3.2021 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
člen výboru | Antonín Orság |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 25.2.2020 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
předseda výboru | Radek Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2007 do 4.11.2016 |
Adresa | U Sokolovny čp. 83, Karolinka |
místopředseda výboru | Jan Karafa |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2007 do 4.11.2016 |
Adresa | U Sokolovny čp. 83, Karolinka |
člen výboru | Antonín Orság |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2009 do 4.11.2016 |
Adresa | U Sokolovny 83, 75605 Karolinka |
člen výboru | Štefan Kotrha |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2007 do 17.7.2009 |
Adresa | U Sokolovny čp. 83, Karolinka |
IČO: | 27795781 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 83, Karolinka |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Karolinka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 4. 2007 |
Sídlo: | U Sokolovny 83, Karolinka 75605 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |