Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 (28733771) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 9, 47201 Dubá. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2010 Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 6. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5238 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28733771 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.11.2010 |
Zapsána dne: | 6.11.2010 | |
den vzniku společenství: 30.6.2009 | 6.11.2010 - 22.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9, Dubá 47201, Česká republika | 22.2.2017 |
---|
předseda výboru | Ladislav Venc |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 |
Adresa | Pražská 2926, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Lucie Bačovská |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 |
Adresa | 9, 47201 Dubá |
člen výboru | Miroslava Skřivánková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 |
Adresa | 9, 47201 Dubá |
místopředseda výboru | Anna Čížová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 7.2.2022 |
Adresa | Luční 345, 47141 Dubá |
člen výboru | Lucie Bačovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 7.2.2022 |
Adresa | 9, 47201 Dubá |
předseda výboru | Ladislav Venc |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 7.2.2022 |
Adresa | Pražská 2926, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Ladislav Venc |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2010 do 22.2.2017 |
Adresa | Pražská 2926, 47005 Česká Lípa |
člen výboru | Lucie Bačovská |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2010 do 22.2.2017 |
Adresa | Nový Berštejn 9, 47201 Dubá |
místopředseda výboru | Anna Čížová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 22.2.2017 |
Adresa | Luční 345, 47141 Dubá |
člen výboru | Lucie Bačovská |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2010 do 22.2.2017 |
Adresa | Nový Berštejn 9, 47201 Dubá |
předseda výboru | Ladislav Venc |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2010 do 22.2.2017 |
Adresa | Pražská 2926, 47005 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Anna Čížová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 22.2.2017 |
Adresa | Luční 345, 47141 Dubá |
místopředseda výboru | Anna Bystrá |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2010 do 9.3.2016 |
Adresa | Nový Berštejn 9, 47201 Dubá |
IČO: | 28733771 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek Nový Berštejn 9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Dubá |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 11. 2010 |
Sídlo: | 9, Dubá 47201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |