Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov (73729167) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2008 Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 8. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5178 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73729167 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.1.2008 |
Zapsána dne: | 8.1.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků - výbor | 8.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 181, Holýšov 34562, Česká republika | 8.1.2008 |
---|
člen výboru | Simona Poslední |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | Jiráskova třída 181, 34562 Holýšov |
místopředseda výboru | Ladislav Rauch |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2023 |
Adresa | Jiráskova třída 181, 34562 Holýšov |
předseda výboru | Pavel Fait |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 |
Adresa | 45, 33301 Lisov |
člen výboru | Simona Poslední |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 9.2.2023 |
Adresa | Jiráskova 181, 34562 Holýšov |
místopředseda výboru | Ladislav Rauch |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 9.1.2023 |
Adresa | Jiráskova 181, 34562 Holýšov |
předseda výboru | Pavel Fait |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 24.8.2016 |
Adresa | Jiráskova 181, 34562 Holýšov |
IČO: | 73729167 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek Jiráskova 181 Holýšov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Holýšov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |