Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem (25470311) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Klíšská 962/127, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2003 Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2244 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25470311 | |
Jméno: | Společenství domu Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.6.2003 |
Zapsána dne: | 18.6.2003 | |
den vzniku společenství 1.7.2000 | 18.6.2003 - 7.2.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klíšská 962/127, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 18.6.2003 |
---|
Člen výboru | Mgr. Romana Vencová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2020 |
Adresa | Kosmova 645/15, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Hana Bárová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 961/125, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ing. Martin Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Mgr. Romana Vencová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2018 do 17.6.2020 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Věra Vaněčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2013 do 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 962/127, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Alena Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2013 do 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Hana Bárová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 961/125, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Věra Vaněčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2013 do 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 962/127, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Alena Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2013 do 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Hana Bárová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 7.2.2018 |
Adresa | Klíšská 961/125, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Hana Bárová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2013 do 15.2.2017 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Hana Bárová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2013 do 15.2.2017 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Alena Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2008 do 24.4.2013 |
Adresa | Klíšská 960/13, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Zdeňka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2008 do 24.4.2013 |
Adresa | Klíšská 961/125, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Miloslav Jech |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2008 do 24.4.2013 |
Adresa | Klíšská 962/127, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Zdeňka Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2003 do 13.5.2008 |
Adresa | Klíšská 961/125, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Romana Vencová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2003 do 13.5.2008 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Iveta Berková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2003 do 13.5.2008 |
Adresa | Klíšská 960/123, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jaroslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2003 do 13.5.2008 |
Adresa | Klíšská 962/127, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Miloslav Jech |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2003 do 13.5.2008 |
Adresa | Klíšská 962/127, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 25470311 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. Klíšská 960/123, 961/125, 962/127, Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 6. 2003 |
Sídlo: | Klíšská 962/127, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |