Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město (25905805) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 960/3, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2002 Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1453 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25905805 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.5.2002 |
Zapsána dne: | 10.5.2002 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 10.5.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 10.5.2002 - 2.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 960/3, Karviná 73506, Česká republika | 2.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Komenského č.p. 960, Karviná-Nové Město 73506, Česká republika | 10.5.2002 - 2.11.2015 |
člen | Vladimír Jančošek |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
člen výboru | Ing. Rostislav Bína |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
předseda výboru | Mgr. Dagmar Bobková Regelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
člen výboru | Vladimír Jančošek |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
člen výboru | Ing. Rostislav Bína |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
předseda výboru | Mgr. Dagmar Bobková Regelová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
člen | Vladimír Jančošek |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 4.2.2017 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
člen výboru | Ing. Rostislav Bína |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 4.2.2017 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
předseda výboru | Mgr. Dagmar Bobková Regelová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 4.2.2017 |
Adresa | Komenského 960/3, 73506 Karviná |
předseda | Mgr. Dagmar Regelová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 20.11.2015 |
Adresa | Komenského 960, 73506 Karviná - Nové Město |
člen | Ing. Helena Nýčová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 20.11.2015 |
Adresa | Slovenská 2878, 73301 Karviná-Hranice |
člen | Vladimír Jančošek |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 2.11.2015 |
Adresa | Komenského 960, 73506 Karviná - Nové Město |
IČO: | 25905805 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 960, ul. Komenského, Karviná-Nové Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 5. 2002 |
Sídlo: | Komenského 960/3, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |