Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 231-232 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 231-232 (26485087) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 231, 27008 Hředle. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2001 Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 231-232 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 231-232 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 231-232 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1594 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26485087 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Hředle čp. 231-232 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.11.2001 |
Zapsána dne: | 9.11.2001 | |
Datum vzniku: 1.7.2000 | 9.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 231, Hředle 27008, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 231, Hředle 27008, Česká republika | 9.11.2001 - 7.12.2016 |
člen výboru | Jiří Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | 197, 27008 Hředle |
člen výboru | Renata Spurná |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
člen výboru | Pavel Holý |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
předseda výboru | Andrea Medunová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
člen výboru | Jiří Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 do 2.8.2024 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
člen výboru | Jiří Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 21.6.2017 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
člen výboru | Renata Spurná |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 21.6.2017 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
člen výboru | Petr Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 21.6.2017 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
předseda výboru | Andrea Medunová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 do 21.6.2017 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
člen výboru | Jiří Vitner |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2001 do 7.12.2016 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
člen výboru | Petr Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
člen výboru | Renata Spurná |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
předseda výboru | Andrea Medunová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2012 do 7.12.2016 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
předseda výboru | Eliška Holá |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2001 do 21.12.2012 |
Adresa | 231, 27008 Hředle |
člen výboru | Jaroslava Fricová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2001 do 21.12.2012 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
člen výboru | Vladimíra Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2001 do 21.12.2012 |
Adresa | 232, 27008 Hředle |
IČO: | 26485087 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 231-232 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Hředle |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 11. 2001 |
Sídlo: | 231, Hředle 27008 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |