Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 (72049201) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Husova 741, 35735 Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 2009 Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5996 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72049201 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.12.2009 |
Zapsána dne: | 29.12.2009 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 29.12.2009 - 16.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 741, Chodov 35735, Česká republika | 16.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 742, Chodov 35735, Česká republika | 16.1.2015 - 16.8.2016 |
Předseda výboru | Jaroslava Gösslová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Husova 741, 35735 Chodov |
Místopředseda výboru | Irena Dubovská |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Husova 742, 35735 Chodov |
Člen výboru | Soňa Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2021 |
Adresa | Husova 740, 35735 Chodov |
Člen výboru | Soňa Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 do 14.10.2021 |
Adresa | Husova 740, 35735 Chodov |
Místopředseda výboru | Irena Dubovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2015 do 9.10.2021 |
Adresa | Husova 742, 35735 Chodov |
Člen výboru | Soňa Veselá |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2015 do 9.10.2021 |
Adresa | Husova 740, 35735 Chodov |
Předseda výboru | Jaroslava Gösslová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2015 do 9.10.2021 |
Adresa | Husova 741, 35735 Chodov |
člen výboru | Iveta Wágnerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 16.1.2015 |
Adresa | Husova 739, 35735 Chodov |
člen výboru | Věra Rybková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 16.1.2015 |
Adresa | Jugoslávská 1271/8, 36001 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Irena Dubovská |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2010 do 16.1.2015 |
Adresa | Husova 742, 35735 Chodov |
předseda výboru | Jaroslava Gösslová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2010 do 16.1.2015 |
Adresa | Husova 741, 35735 Chodov |
člen výboru | Jaroslava Gösslová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 8.12.2010 |
Adresa | Husova 741, 35735 Chodov |
člen výboru | Irena Dubovská |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 8.12.2010 |
Adresa | Husova 742, 35735 Chodov |
předseda výboru | Ladislav Vasilečko |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 8.12.2010 |
Adresa | Husova 742, 35735 Chodov |
IČO: | 72049201 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek Chodov, čp. 739-742 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 8. 2006 |
Sídlo: | Husova 741, Chodov 35735 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |