Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří (28719344) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hornická 221, 43513 Meziboří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2010 Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 20. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4952 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28719344 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.3.2010 |
Zapsána dne: | 20.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornická 221, Meziboří 43513, Česká republika | 17.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Hornická 221, Meziboří 43513, Česká republika | 20.3.2010 - 17.7.2015 |
Předseda výboru | Tereza Maninová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2024 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Místopředseda výboru | Adam Balázs |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2023 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Člen výboru | Oldřiška Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 |
Adresa | Hornická 220, 43513 Meziboří |
Předseda výboru | Tereza Maninová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2023 do 10.1.2024 |
Adresa | Žižkova 262, 43513 Meziboří |
Místopředseda výboru | Roman Coman |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2023 do 23.12.2023 |
Adresa | Husova 587/44, 43511 Lom |
Předseda výboru | Gabriela Hurtová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 23.12.2023 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Místopředseda výboru | Roman Coman |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2021 do 4.11.2023 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Člen výboru | Oldřiška Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 12.2.2021 |
Adresa | Hornická 220, 43513 Meziboří |
Předseda výboru | Gabriela Hurtová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 12.2.2021 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Místopředseda výboru | Roman Coman |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 12.2.2021 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Místopředseda výboru | Roman Coman |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 27.5.2016 |
Adresa | nám. 8. května 335, 43513 Meziboří |
Předseda výboru | Gabriela Hurtová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2010 do 17.7.2015 |
Adresa | Hornická 221, 43513 Meziboří |
Člen výboru | Oldřiška Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 17.7.2015 |
Adresa | Hornická 220, 43513 Meziboří |
Místopředseda výboru | Roman Coman |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2010 do 17.7.2015 |
Adresa | nám. 8. května 335, 43513 Meziboří |
Člen výboru | Miroslav Šmrha |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2010 do 22.8.2014 |
Adresa | Hornická 220, 43513 Meziboří |
IČO: | 28719344 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 219,220 a 221, ul. Hornická, Meziboří |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Meziboří |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 3. 2010 |
Sídlo: | Hornická 221, Meziboří 43513 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |