"Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" (25898264) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2002 "Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1373 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25898264 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.1.2002 |
Zapsána dne: | 3.1.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 22.6.2007 - 4.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Sokolovská , Břidličná , neuveden | 3.1.2002 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Sokolovská 394, Břidličná , Česká republika | 3.1.2002 |
předseda výboru | Jaroslav Knot |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Sokolovská 394, 79351 Břidličná |
člen výboru | Gabriela Sučová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Sokolovská 395, 79351 Břidličná |
člen výboru | Radek Krištiak |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Sokolovská 396, 79351 Břidličná |
předseda výboru | Jaroslav Knot |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 do 3.5.2023 |
Adresa | Sokolovská 394, 79351 Břidličná |
člen výboru | Vlastimil Ondra |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 do 3.5.2023 |
Adresa | Sokolovská 395, 79351 Břidličná |
člen výboru | Radek Krištiak |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 do 3.5.2023 |
Adresa | Sokolovská 396, 79351 Břidličná |
člen výboru | Antonín Mereďa |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2017 do 5.2.2020 |
Adresa | Sokolovská 396, 79351 Břidličná |
člen výboru | Vlastimil Ondra |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2017 do 5.2.2020 |
Adresa | Sokolovská 395, 79351 Břidličná |
předseda výboru | Jaroslav Knot |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2017 do 5.2.2020 |
Adresa | Sokolovská 394, 79351 Břidličná |
pověřený vlastník | Ludmila Holodňáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2008 do 4.3.2017 |
Adresa | Sokolovská 394, 79351 Břidličná |
pověřený vlastník | Lenka Malíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2007 do 29.11.2008 |
Adresa | Sokolovská č.p. 394, 79351 Břidličná |
IČO: | 25898264 |
---|---|
Firma: | "Společenství vlastníků bytových jednotek Břidličná, Sokolovská 394-395-396" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Břidličná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 1. 2002 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |