Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 (26758351) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Villaniho 2155, 25601 Benešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2003 Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26758351 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.3.2003 |
Zapsána dne: | 18.3.2003 | |
den vzniku: 25.9.2002 | 18.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Villaniho 2155, Benešov u Prahy 25601, Česká republika | 18.3.2003 |
---|
místopředsedkyně výboru | Lenka Holánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 |
Adresa | Vlašimská 373, 25601 Benešov |
předseda výboru | Jaroslav Poupě |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 |
Adresa | K rovinám 535/20, 15800 Praha |
člen výboru | Pavel Chmiel |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 |
Adresa | Villaniho 2155, 25601 Benešov |
člen výboru | Libuše Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 |
Adresa | Villaniho 2155, 25601 Benešov |
člen výboru | Martin Slábek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2016 |
Adresa | Sukova 2341, 25601 Benešov |
člen výboru | Martin Slábek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 9.7.2016 |
Adresa | Villaniho 2155, 25601 Benešov |
člen výboru | Martin Slábek |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | Villaniho 2155, 25601 Benešov |
člen výboru | Antonín Štětina |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | Vlašimská 1794, 25601 Benešov |
člen výboru | Libor Štorc |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | Severní 1020, 25801 Vlašim |
místopředseda výboru | Lenka Holánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | Villaniho 2155, 25601 Benešov |
předseda výboru | Mgr.Ing. David Černý |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | Villaniho 2155, 25601 Benešov |
předseda výboru | Ing. Pavel Rob |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 19.3.2007 |
Adresa | Villianiho 2155, 25601 Benešov |
místopředseda výboru | RNDr. Pavel Chmiel |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 19.3.2007 |
Adresa | Villianiho 2155, 25601 Benešov |
člen výboru | Libor Štorc |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 19.3.2007 |
Adresa | Severní 1020, 25801 Vlašim |
člen výboru | Mgr. Alena Štaincová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 19.3.2007 |
Adresa | Vlašimská 1788, 25601 Benešov |
člen výboru | PhDr. Libuše Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2003 do 19.3.2007 |
Adresa | Villianiho 2155, 25601 Benešov |
IČO: | 26758351 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek Villaniho 2155 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Benešov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 3. 2003 |
Sídlo: | Villaniho 2155, Benešov 25601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |