Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav (25982150) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pelikánova 528, 58222 Přibyslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2003 Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1475 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25982150 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.2.2003 |
Zapsána dne: | 14.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pelikánova 528, Přibyslav 58222, Česká republika | 19.10.2016 |
---|
člen výboru | Petr Flekal |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2023 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
člen výboru | Bc. Marek Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2023 |
Adresa | U Lesa 681, 58222 Přibyslav |
člen výboru | Jan Pometlo |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2023 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
Předseda výboru | Petr Flekal |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2018 do 13.6.2023 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
Člen výboru | Jan Pometlo |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2018 do 13.6.2023 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
Místopředseda výboru | František Teml |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2018 do 24.3.2023 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
předseda výboru | Petr Flekal |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.4.2018 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
místopředseda výboru | František Teml |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.4.2018 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
člen výboru | Jan Pometlo |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.4.2018 |
Adresa | Dvorek 406, 58222 Přibyslav |
člen výboru | Jan Pometlo |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.4.2018 |
Adresa | Dvorek 406, 58222 Přibyslav |
místopředseda výboru | František Teml |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.4.2018 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
předseda výboru | Petr Flekal |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2013 do 24.4.2018 |
Adresa | Pelikánova 528, 58222 Přibyslav |
Předseda výboru | Věra Bencová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Pelikánova 528, Přibyslav |
Místopředseda výboru | František Teml |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Pelikánova 528, Přibyslav |
Člen výboru | Petra Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Pelikánova 528, Přibyslav |
Místopředseda výboru | František Teml |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Pelikánova 528, Přibyslav |
Člen výboru | Petra Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Pelikánova 528, Přibyslav |
Předseda výboru | Věra Bencová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2003 do 1.5.2013 |
Adresa | Pelikánova 528, Přibyslav |
IČO: | 25982150 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytového domu Pelikánova 528, Přibyslav |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Přibyslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 2. 2003 |
Sídlo: | Pelikánova 528, Přibyslav 58222 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |