Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 (27306992) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 223, 46824 Držkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2006 Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3906 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27306992 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.11.2006 |
Zapsána dne: | 15.11.2006 | |
den vzniku společenství: 28.8.2006 | 15.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 223, Držkov 46824, Česká republika | 15.11.2006 |
---|
místopředseda výboru | Štěpánka Smetáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 1, 46825 Zásada |
člen výboru | Radim Vedral |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2022 |
Adresa | 223, 46824 Držkov |
předseda výboru | Zdeněk Heglasik |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2022 |
Adresa | 223, 46824 Držkov |
předseda výboru | Zdeněk Heglasik |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2009 do 23.12.2022 |
Adresa | 223, 46824 Držkov |
člen výboru | Radim Vedral |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2009 do 19.12.2022 |
Adresa | 223, 46824 Držkov |
místopředseda výboru | Štěpánka Smetáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 27.5.2022 |
Adresa | 245, 46825 Zásada |
místopředseda výboru | Štěpánka Smetáková |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2006 do 20.11.2019 |
Adresa | 330, 46825 Zásada |
předseda výboru | Jiří Tomeš |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2006 do 1.4.2009 |
Adresa | 223, 46824 Držkov |
člen výboru | Zdeněk Heglasik |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2006 do 1.4.2009 |
Adresa | 223, 46824 Držkov |
IČO: | 27306992 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků bytového domu Držkov 223 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Držkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 11. 2006 |
Sídlo: | 223, Držkov 46824 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |